Dietlind Grabe-Bolz | SPD | SPD Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin | | 12.12.2021 | bis 12.12.2021 | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Astrid Eibelshäuser | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | | 01.09.2023 | bis 01.09.2023 | |
Kerstin Gromes | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 26.09.2024 | 28.02.2022 | von 26.09.2024 bis 28.02.2022 | |
Klaus-Dieter Grothe | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 26.09.2024 | 10.10.2023 | von 26.09.2024 bis 10.10.2023 | |
Peter Neidel | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Michael Uwe Seibert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 30.09.2021 | 03.09.2024 | von 30.09.2021 bis 03.09.2024 | |
Annabel Spencer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 30.09.2021 | 26.08.2024 | von 30.09.2021 bis 26.08.2024 | |
Johannes Zippel | FW | FW Stadtrat | Stadtrat | 30.09.2021 | 22.02.2023 | von 30.09.2021 bis 22.02.2023 | |
Francesco Arman | Gießener Linke | Gießener Linke Stadtrat | Stadtrat | | 01.09.2023 | bis 01.09.2023 | Ehrenamtlicher Stadtrat | Ehrenamtlicher Stadtrat |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Dr. Johannes Dittrich | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Dominik Erb | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Monika Graulich | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Susanne Koltermann | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Rolf Krieger | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Edith Nürnberger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
René Michael Petermann | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Wolfgang Sahmland | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 29.09.2021 | bis 29.09.2021 | |
Alexander Wright | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |
Johannes Zippel | FW | FW | | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | |