Hannelore Don | Die Grünen | Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 13.05.1993 | 06.07.2006 | von 13.05.1993 bis 06.07.2006 | |
Dietlind Grabe-Bolz | SPD | SPD Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 13.12.2009 | 12.12.2015 | von 13.12.2009 bis 12.12.2015 | |
Dietlind Grabe-Bolz | SPD | SPD Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin | 13.12.2015 | 12.12.2021 | von 13.12.2015 bis 12.12.2021 | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Astrid Eibelshäuser | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 30.03.2017 | 01.09.2023 | von 30.03.2017 bis 01.09.2023 | |
Kerstin Gromes | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 26.09.2024 | 28.02.2022 | von 26.09.2024 bis 28.02.2022 | |
Klaus-Dieter Grothe | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 26.09.2024 | 10.10.2023 | von 26.09.2024 bis 10.10.2023 | |
Peter Neidel | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 04.10.2016 | 31.10.2018 | von 04.10.2016 bis 31.10.2018 | Stadtrat | Stadtrat |
Peter Neidel | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 01.11.2018 | 30.09.2021 | von 01.11.2018 bis 30.09.2021 | |
Michael Uwe Seibert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 30.09.2021 | 03.09.2024 | von 30.09.2021 bis 03.09.2024 | |
Annabel Spencer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 30.09.2021 | 26.08.2024 | von 30.09.2021 bis 26.08.2024 | |
Johannes Zippel | FW | FW Stadtrat | Stadtrat | 30.09.2021 | 22.02.2023 | von 30.09.2021 bis 22.02.2023 | |
Astrid Eibelshäuser | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 29.08.2001 | von 10.05.2001 bis 29.08.2001 | |
Astrid Eibelshäuser | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 01.09.2011 | 29.03.2017 | von 01.09.2011 bis 29.03.2017 | |
Heinz-Peter Haumann | CDU | CDU Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 13.12.2003 | 12.12.2009 | von 13.12.2003 bis 12.12.2009 | |
Heinz-Peter Haumann | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 20.06.2001 | 12.12.2003 | von 20.06.2001 bis 12.12.2003 | |
Dr. Bernhard Höpfner | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 19.09.1991 | 09.05.2001 | von 19.09.1991 bis 09.05.2001 | |
Willy Jost | | Stadtkämmerer | Stadtkämmerer | 20.06.1991 | 19.06.2001 | von 20.06.1991 bis 19.06.2001 | |
Annelore Kühr | | Stadtrat | Stadtrat | 17.04.1997 | 09.05.2001 | von 17.04.1997 bis 09.05.2001 | |
Gerhard Merz | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 10.10.1997 | 19.06.2001 | von 10.10.1997 bis 19.06.2001 | |
Rudolf Schmidt | LWG | LWG Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 17.06.2002 | von 10.05.2001 bis 17.06.2002 | |
Dieter Scholz | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.04.1993 | 09.05.2001 | von 01.04.1993 bis 09.05.2001 | |
Gerda Weigel-Greilich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 01.10.2006 | 31.10.2018 | von 01.10.2006 bis 31.10.2018 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Heinz-Peter Wernert | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.08.1979 | 09.05.2001 | von 01.08.1979 bis 09.05.2001 | |
Thomas Rausch | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 20.06.2001 | 01.09.2011 | von 20.06.2001 bis 01.09.2011 | |
Francesco Arman | Gießener Linke | Gießener Linke Stadtrat | Stadtrat | 14.07.2016 | 01.09.2023 | von 14.07.2016 bis 01.09.2023 | Ehrenamtlicher Stadtrat | Ehrenamtlicher Stadtrat |
Dr. Volker Kölb | CDU | CDU Stadtkämmerer | Stadtkämmerer | 30.08.2001 | 28.02.2009 | von 30.08.2001 bis 28.02.2009 | |
Harald Scherer | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | 01.03.2009 | 01.09.2011 | von 01.03.2009 bis 01.09.2011 | |
Dr. Reinhard Kaufmann | | Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 28.02.2009 | von 10.05.2001 bis 28.02.2009 | |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU | | 17.04.1997 | 09.05.2001 | von 17.04.1997 bis 09.05.2001 | |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 10.05.2001 | 05.07.2006 | von 10.05.2001 bis 05.07.2006 | |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 06.07.2006 | 26.05.2011 | von 06.07.2006 bis 26.05.2011 | |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 26.05.2011 | 13.07.2016 | von 26.05.2011 bis 13.07.2016 | |
Karin Bouffier-Pfeffer | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Dr. Johannes Dittrich | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.10.2018 | 30.09.2021 | von 01.10.2018 bis 30.09.2021 | |
Dominik Erb | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Dr. Heinrich Brinkmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 01.10.2006 | 14.07.2016 | von 01.10.2006 bis 14.07.2016 | |
Monika Graulich | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 17.04.1997 | 09.05.2001 | von 17.04.1997 bis 09.05.2001 | |
Monika Graulich | SPD | SPD | | 10.05.2001 | 05.07.2006 | von 10.05.2001 bis 05.07.2006 | |
Monika Graulich | SPD | SPD | | 26.05.2011 | 13.07.2016 | von 26.05.2011 bis 13.07.2016 | |
Monika Graulich | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Egon Fritz | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 17.04.1997 | 26.05.2011 | von 17.04.1997 bis 26.05.2011 | |
Joachim Grußdorf | Bündnis 90/DieGrünen | Bündnis 90/DieGrünen Stadtrat | Stadtrat | 26.05.2011 | 14.07.2016 | von 26.05.2011 bis 14.07.2016 | |
Susanne Koltermann | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 06.07.2006 | 26.05.2011 | von 06.07.2006 bis 26.05.2011 | |
Susanne Koltermann | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 06.10.2011 | 13.07.2016 | von 06.10.2011 bis 13.07.2016 | |
Susanne Koltermann | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Dr. Bernhard Höpfner | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 30.09.2011 | von 10.05.2001 bis 30.09.2011 | |
Rolf Krieger | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Edith Nürnberger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 21.06.2011 | 13.07.2016 | von 21.06.2011 bis 13.07.2016 | |
Edith Nürnberger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Kenneth Pukownick | Die Linke | Die Linke Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2006 | 26.05.2011 | von 07.07.2006 bis 26.05.2011 | |
René Michael Petermann | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Burkhard Schirmer | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 27.05.2011 | 14.07.2016 | von 27.05.2011 bis 14.07.2016 | |
Dieter Scholz | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 26.05.2011 | von 10.05.2001 bis 26.05.2011 | |
Uwe Schmidt | Bürger für Lützellinden | Bürger für Lützellinden Stadtrat | Stadtrat | 27.05.2011 | 14.07.2016 | von 27.05.2011 bis 14.07.2016 | |
Gerda Weigel-Greilich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 06.07.2006 | 30.09.2006 | von 06.07.2006 bis 30.09.2006 | |
Heinz-Peter Wernert | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 07.07.2006 | von 10.05.2001 bis 07.07.2006 | |
Heinz-Peter Wernert | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 26.03.2009 | 26.05.2011 | von 26.03.2009 bis 26.05.2011 | |
Wolfgang Sahmland | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 06.07.2006 | 25.05.2011 | von 06.07.2006 bis 25.05.2011 | |
Wolfgang Sahmland | SPD | SPD | | 26.05.2011 | 13.07.2016 | von 26.05.2011 bis 13.07.2016 | |
Wolfgang Sahmland | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 14.07.2016 | 29.09.2021 | von 14.07.2016 bis 29.09.2021 | |
Ute Wernert-Jahn | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 01.08.2016 | 24.09.2018 | von 01.08.2016 bis 24.09.2018 | |
Alexander Wright | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 01.08.2016 | 30.09.2021 | von 01.08.2016 bis 30.09.2021 | |
Johannes Zippel | FW | FW Stadtrat | Stadtrat | 26.05.2011 | 13.07.2016 | von 26.05.2011 bis 13.07.2016 | |
Johannes Zippel | FW | FW | | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 | |
Dr. Fritz Fiedler | | Stadtrat | Stadtrat | 10.05.2001 | 06.07.2006 | von 10.05.2001 bis 06.07.2006 | |
Marianne Heyne | | Stadträtin | Stadträtin | 10.05.2001 | 07.07.2006 | von 10.05.2001 bis 07.07.2006 | |
Wolfgang Ise | | Stadtrat | Stadtrat | 12.09.2002 | 07.07.2006 | von 12.09.2002 bis 07.07.2006 | |
Annelore Kühr | | Stadträtin | Stadträtin | 10.05.2001 | 07.07.2006 | von 10.05.2001 bis 07.07.2006 | |
Gerhard Merz | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 30.08.2001 | 07.07.2006 | von 30.08.2001 bis 07.07.2006 | |