Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Inge Bietz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Inge Bietz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Egon Fritz | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 02.06.2016 | 29.06.2016 | von 02.06.2016 bis 29.06.2016 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Klaus-Dieter Grothe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 10.10.2023 | von 27.05.2021 bis 10.10.2023 |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Claudia Heimbach | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |
Zeynal Sahin | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 29.06.2016 | 31.03.2021 | von 29.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Anja Verena Helmchen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Randy Uelman | CDU | CDU Stellvertretende/r Ausschussvorsitzende/r | Stellvertretende/r Ausschussvorsitzende/r | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Christiane Janetzky-Klein | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Rolf Krieger | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Vahit Duran | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 19.03.2019 | 31.03.2021 | von 19.03.2019 bis 31.03.2021 |
Sandrine Piljanovic | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2018 | 18.03.2019 | von 01.05.2018 bis 18.03.2019 |
Christian Zuckermann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 30.04.2018 | von 02.06.2016 bis 30.04.2018 |
Stadtverordnete der AfD-Fraktion: |
Sandra Weegels | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der Gießener Linke-Fraktion: |
Michael Beltz | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Pia Mauthe | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der FDP-Fraktion: |
Dr. Klaus Dieter Greilich | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Zeynal Sahin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Johannes Zippel | FW | FW Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 14.07.2016 | von 02.06.2016 bis 14.07.2016 |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Peter Sommer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.10.2012 | 31.03.2016 | von 09.10.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Jürgen Becker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Stergios Svolos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 21.03.2022 | von 27.05.2021 bis 21.03.2022 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Dieter Kräske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Julia-Christina Sator | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Gerhard Greilich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Ewa Wenig | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 30.11.2015 | von 23.02.2012 bis 30.11.2015 |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Elke Victor | FW | FW Mitglied | Mitglied | 23.02.2012 | 31.03.2016 | von 23.02.2012 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Gerhard Merz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.10.2021 | 31.01.2023 | von 25.10.2021 bis 31.01.2023 |
Nina Heidt-Sommer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.06.2021 | 22.10.2021 | von 14.06.2021 bis 22.10.2021 |
Stadtverordnete der Gigg+Volt-Fraktion: |
Maximillian Würtz | Gigg | Gigg Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 25.04.2022 | von 27.05.2021 bis 25.04.2022 |
Stadtverordnete der AfD-Fraktion: |
Arno Enners | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 08.06.2021 | 26.08.2021 | von 08.06.2021 bis 26.08.2021 |