Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |