Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 05.02.2007 | 31.03.2011 | von 05.02.2007 bis 31.03.2011 |
Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 07.02.2007 | 31.03.2011 | von 07.02.2007 bis 31.03.2011 |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 21.06.2011 | von 01.04.2011 bis 21.06.2011 |
Teilnehmer/-innen: |
Magistrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 21.06.2011 | 13.07.2016 | von 21.06.2011 bis 13.07.2016 |
Magistrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2016 | 30.09.2021 | von 14.07.2016 bis 30.09.2021 |
Stadtverordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |