Ortsbeiratsmitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: |
Ortsbeirat Allendorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Ortsbeirat Allendorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Ortsbeirat Allendorf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | 01.04.2021 | 18.10.2021 | von 01.04.2021 bis 18.10.2021 |