Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.04.1997 | 31.03.2001 | von 29.04.1997 bis 31.03.2001 |
Frauenausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.04.1997 | 31.03.2001 | von 29.04.1997 bis 31.03.2001 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.12.1997 | 31.03.2001 | von 04.12.1997 bis 31.03.2001 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 10.05.2001 | 31.03.2006 | von 10.05.2001 bis 31.03.2006 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2004 | 31.03.2006 | von 01.01.2004 bis 31.03.2006 |
|
3. Akteneinsichtsausschuss (Erweiterung Klärwerk) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2004 | 19.04.2005 | von 04.11.2004 bis 19.04.2005 |
5. Akteneinsichtsausschuss (Hunsbach) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.12.2005 | 31.03.2006 | von 19.12.2005 bis 31.03.2006 |