Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Ortsbeiratsmitglieder der FW-Fraktion: |
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 07.11.2012 | von 01.04.2011 bis 07.11.2012 | |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | FW-Fraktion | FW-Fraktion Mitglied | Mitglied | 07.06.2011 | 30.09.2011 | von 07.06.2011 bis 30.09.2011 | |
Ferienausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied | 21.06.2011 | 05.08.2011 | von 21.06.2011 bis 05.08.2011 | |
Ortsbeiratsmitglieder der FW-Fraktion: |
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | FW | FW Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | FW | FW Mitglied | Mitglied | 06.04.2018 | 30.08.2018 | von 06.04.2018 bis 30.08.2018 | |
Akteneinsichtsausschuss "Bahndurchstich Dammstraße (Investitionsnummer 662010004)" | FW | FW Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 04.05.2020 | 04.03.2021 | von 04.05.2020 bis 04.03.2021 | |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Digitalisierungs- und Europaausschuss | FW | FW Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 04.05.2020 | 31.03.2021 | von 04.05.2020 bis 31.03.2021 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ortsbeiratsmitglieder der FW-Fraktion: |
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2021 | 16.09.2021 | von 01.04.2021 bis 16.09.2021 | |
Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | 22.02.2023 | von 01.04.2021 bis 22.02.2023 | |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 22.02.2023 | von 27.05.2021 bis 22.02.2023 | |
Teilnehmer/-innen: |
Magistrat | FW | FW Stadtrat | Stadtrat | 23.02.2023 | | von 23.02.2023 | |
Fraktionsvorsitzende bzw. Stellvertreter/-innen: |
Ältestenrat | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 | FW-Fraktion | FW-Fraktion |
Ältestenrat | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 | |
Ältestenrat | FW | FW Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.07.2021 | 22.02.2023 | von 08.07.2021 bis 22.02.2023 | |