Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Akteneinsichtsausschuss "Bahndurchstich Dammstraße (Investitionsnummer 662010004)" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.05.2020 | 04.03.2021 | von 04.05.2020 bis 04.03.2021 |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Digitalisierungs- und Europaausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.05.2020 | 31.03.2021 | von 04.05.2020 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.06.2021 | 22.10.2021 | von 14.06.2021 bis 22.10.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.06.2021 | | von 14.06.2021 |