Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
2. Akteneinsichtsausschuss (Bürgerbegehren) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2003 | 08.07.2004 | von 30.09.2003 bis 08.07.2004 | |
|
4. Akteneinsichtsausschuss (Finanzaffäre Koch) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.04.2005 | 06.10.2005 | von 25.04.2005 bis 06.10.2005 | |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Akteneinsichtsausschuss "Übernahme der Wasserversorgung" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.12.2010 | 31.03.2011 | von 16.12.2010 bis 31.03.2011 | |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.04.1997 | 31.03.2001 | von 29.04.1997 bis 31.03.2001 | |
Teilnehmer/-innen: |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.05.2001 | 31.03.2006 | von 10.05.2001 bis 31.03.2006 | |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | 31.03.2011 | von 19.05.2006 bis 31.03.2011 | |
Teilnehmer/-innen: |
Magistrat | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 27.05.2011 | 14.07.2016 | von 27.05.2011 bis 14.07.2016 | |
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher/-in: |
Präsidium | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.08.2006 | 31.03.2011 | von 03.08.2006 bis 31.03.2011 | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion |
Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnetenvorsteher/in | Stadtverordnetenvorsteher/in | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 | |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 | |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 26.05.2011 | von 01.04.2011 bis 26.05.2011 | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.05.2006 | 22.09.2006 | von 18.05.2006 bis 22.09.2006 | |
Ältestenrat | SPD | SPD Stadtverordnetenvorsteher/in | Stadtverordnetenvorsteher/in | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 | |
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher/-in: |
Ältestenrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.05.2006 | 31.03.2011 | von 23.05.2006 bis 31.03.2011 | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion |