Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | | | | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2006 | 22.09.2006 | von 18.05.2006 bis 22.09.2006 | |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | | von 19.05.2006 | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.09.2008 | 31.12.2008 | von 11.09.2008 bis 31.12.2008 | |
Akteneinsichtsausschuss "Übernahme der Wasserversorgung" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.12.2010 | | von 16.12.2010 | |
Fraktionsvorsitzende bzw. Stellvertreter/-innen: |
Ältestenrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | | von 15.05.2006 | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion |