Stadtverordnete der Die Linke.Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | Gießener Linke | Gießener Linke Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | | | | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 18.05.2006 | 22.09.2006 | von 18.05.2006 bis 22.09.2006 | |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | | von 19.05.2006 | |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 11.09.2008 | 31.12.2008 | von 11.09.2008 bis 31.12.2008 | |
Akteneinsichtsausschuss "Übernahme der Wasserversorgung" | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 16.12.2010 | | von 16.12.2010 | |
Fraktionsvorsitzende bzw. Stellvertreter/-innen: |
Ältestenrat | Gießener Linke | Gießener Linke Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | | von 15.05.2006 | Die Linke.Fraktion | Die Linke.Fraktion |