Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: | ||||||
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.04.1997 | 31.03.2001 | von 29.04.1997 bis 31.03.2001 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 |