Fraktionsvorsitzende bzw. Stellvertreter/-innen: |
Ältestenrat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 07.03.2017 | 28.02.2019 | von 07.03.2017 bis 28.02.2019 |
Stadtverordnete der AfD-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | AfD | AfD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.12.2020 | von 01.04.2016 bis 31.12.2020 |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Digitalisierungs- und Europaausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.05.2020 | 31.12.2020 | von 04.05.2020 bis 31.12.2020 |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 02.04.2020 | von 02.06.2016 bis 02.04.2020 |
Akteneinsichtsausschuss "Derivate Finanzgeschäfte der Universitätsstadt Gießen" | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 06.05.2019 | 31.12.2020 | von 06.05.2019 bis 31.12.2020 |
Akteneinsichtsausschuss "Beratungshonorare (Hauptkontengruppe 677)" | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.10.2018 | 04.04.2019 | von 22.10.2018 bis 04.04.2019 |
Akteneinsichtsausschuss "Bahndurchstich Dammstraße (Investitionsnummer 662010004)" | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.06.2019 | 31.12.2020 | von 04.06.2019 bis 31.12.2020 |