Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer/-innen: | ||||||
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 |
Ortsbeiratsmitglieder der FW-Fraktion: | ||||||
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 08.11.2012 | 31.03.2016 | von 08.11.2012 bis 31.03.2016 |
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Ortsbeirat Wieseck | FW | FW Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 16.09.2021 | von 16.09.2021 |