Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 12.04.2002 | 31.03.2006 | von 12.04.2002 bis 31.03.2006 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2006 | 22.09.2006 | von 18.05.2006 bis 22.09.2006 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | 31.03.2011 | von 19.05.2006 bis 31.03.2011 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 07.06.2011 | 30.09.2011 | von 07.06.2011 bis 30.09.2011 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2018 | 30.08.2018 | von 06.04.2018 bis 30.08.2018 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 22.12.2022 | von 13.12.2021 bis 22.12.2022 |
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher/-in: |
Ältestenrat | CDU | CDU Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | 02.11.2015 | 31.03.2016 | von 02.11.2015 bis 31.03.2016 |
Präsidium | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Ältestenrat | CDU | CDU Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Ältestenrat | CDU | CDU Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | 08.07.2021 | | von 08.07.2021 |
|
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.04.2002 | 31.03.2006 | von 12.04.2002 bis 31.03.2006 |