Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsbeiratsmitglieder der SPD-Fraktion: | ||||||||
Ortsbeirat Kleinlinden | SPD | SPD Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 | ||
Ortsbeirat Kleinlinden | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 01.04.2001 | 31.03.2011 | von 01.04.2001 bis 31.03.2011 | ||
Ortsbeirat Kleinlinden | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 01.04.2011 | 13.04.2016 | von 01.04.2011 bis 13.04.2016 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |