Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.04.1997 | 31.03.2001 | von 29.04.1997 bis 31.03.2001 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 20.06.2001 | 31.03.2006 | von 20.06.2001 bis 31.03.2006 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 14.08.2001 | 31.03.2006 | von 14.08.2001 bis 31.03.2006 |
|
3. Akteneinsichtsausschuss (Erweiterung Klärwerk) | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 04.11.2004 | 12.05.2005 | von 04.11.2004 bis 12.05.2005 |
5. Akteneinsichtsausschuss (Hunsbach) | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 19.12.2005 | 31.03.2006 | von 19.12.2005 bis 31.03.2006 |