Ortsbeiratsmitglieder der SPD-Fraktion: |
Ortsbeirat Allendorf | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Ortsbeirat Allendorf | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 |
Ortsbeirat Allendorf | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Ortsbeirat Allendorf | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Ortsbeirat Allendorf | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2016 | 30.09.2017 | von 01.04.2016 bis 30.09.2017 |