Teilnehmer/-innen: |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.08.2002 | 31.03.2006 | von 15.08.2002 bis 31.03.2006 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 15.08.2002 | 31.03.2006 | von 15.08.2002 bis 31.03.2006 |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2006 | 22.09.2006 | von 18.05.2006 bis 22.09.2006 |
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | 31.03.2011 | von 19.05.2006 bis 31.03.2011 |
Wahlvorbereitungsausschuss BGM | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.09.2008 | 31.12.2008 | von 11.09.2008 bis 31.12.2008 |
Akteneinsichtsausschuss "Übernahme der Wasserversorgung" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.12.2010 | 31.03.2011 | von 16.12.2010 bis 31.03.2011 |
Ortsbeiratsmitglieder der CDU-Fraktion: |
Ortsbeirat Kleinlinden | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzende/r im Ortsbeirat | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Ortsbeirat Kleinlinden | CDU | CDU Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.06.2016 | 31.03.2021 | von 02.06.2016 bis 31.03.2021 |
Ortsbeiratsmitglieder der CDU-Fraktion: |
Ortsbeirat Kleinlinden | CDU | CDU Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Stadtverordnete der CDU-Fraktion: |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |
|
4. Akteneinsichtsausschuss (Finanzaffäre Koch) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2005 | 06.10.2005 | von 25.04.2005 bis 06.10.2005 |