Stadtverordnete der FW-Fraktion: |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | FW | FW Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Integration | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |