Stadtverordnete der SPD-Fraktion: |
Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und Sport | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.1997 | 31.03.2001 | von 01.04.1997 bis 31.03.2001 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.05.2001 | 31.03.2006 | von 10.05.2001 bis 31.03.2006 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 10.05.2001 | 31.03.2006 | von 10.05.2001 bis 31.03.2006 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.05.2006 | 31.03.2011 | von 19.05.2006 bis 31.03.2011 |
Akteneinsichtsausschuss "Historische Treppenanlage am Bahnhofsvorplatz" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.12.2010 | 31.03.2011 | von 16.12.2010 bis 31.03.2011 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 26.05.2011 | 31.03.2016 | von 26.05.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
|
3. Akteneinsichtsausschuss (Erweiterung Klärwerk) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2004 | 12.05.2005 | von 04.11.2004 bis 12.05.2005 |
5. Akteneinsichtsausschuss (Hunsbach) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.12.2005 | 31.03.2006 | von 19.12.2005 bis 31.03.2006 |